Michael Vondermaßen ist nicht mehr Geschäftsführer.HRB 61533 - 17. März 1997: CARAT Consulting and Trading GmbH, Berlin (Kurfürstendamm 74 a, 10709 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1997)
Sie vertritt gemeinsam mit einem Geschäftsführer.HRB 11013 Ingrid-BUNDE-GmbH (Fasanenstr. 63, 10719 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1994)
Die Firma ist geändert in: "RTS" Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH. Peter Brinkhaus ist nicht mehr Geschäftsführer.HRB 6957 IVA Elektroinstallations-GmbH (Mickestr. 14, 13409 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1995)
Ulf Grupe ist nicht mehr Geschäftsführer.HRB 36714 - 7. April 1997: Multiply Bürotechnik GmbH, Berlin (Wittenbergplatz 3a, 10789 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1997)
Ulf Baither und Rainer Gerd Struck sind nicht mehr Geschäftsführer.HRB 34855 FKL Friseur-Kosmetik-Line Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Leipziger Str. 65/66, 10117 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1994)
Herbert Böhl ist nicht mehr Geschäftsführer.HRB 34057 IMT Medientechnik Betriebs- und Service GmbH (Kienbergstr. 39, 12685 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1995)
Michael Jacob ist nicht mehr Geschäftsführer.HRB 52527 Highlands & Islands McBride GmbH (Eisenacher Str. 73, 10823 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1995)
Achim Stürznickel ist nicht mehr Geschäftsführer.HRB 39317 - 27. Januar 1997: floral art Blumenhandelsgesellschaft mbH, Berlin (Rhinstr. 42, 12161 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1997)
Dieter Krumm ist nicht mehr Geschäftsführer.HRB 61028 - 5. Dezember 1996: Antax Gesellschaft für die Verwaltung und Betreuung von Grundbesitz mbH, Berlin (Am Rupenhorn 18 b, 14055 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1996)
Alfred Müller ist nicht mehr Geschäftsführer.HRB 31187 Flair Mode Feminin Handelsgesellschaft mbH (Marburger Str. 17, 10789 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1994)