Die in Niedersachsen ansässige Gesellschaft für Handel und Finanz mbH (GHF) investiert rund 160 Millionen Mark in die Anlage.
( Quelle: Berliner Zeitung 1999)
HRB 44344 - 2. Januar 1997: Markstein Dritte Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin (Händelallee 15, 10557 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1997)
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.HRB 62171 - 17. März 1997: Media On-line Verwaltungsgesellschaft mbH , Berlin (Finckensteinallee 38, 12205 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1997)
In zwölf Monaten errichtete die MM Management Beteiligungsgesellschaft mbH Berlin für rund 40 Millionen Mark das neue Amt.
( Quelle: Berliner Zeitung 1997)
Rudolf Spitzley ist nicht mehr Geschäftsführer.HRB 46683 - 27. Dezember 1996: Zaza Mode Handelsgesellschaft mbH, Berlin (Urbanstr. 176, 10961 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1997)
Auch sein Bruder Thomas Völkers, geschäftsführender Gesellschafter des Schiffsemissionshauses Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH & Co. KG (HCI), Jork bei Hamburg, werde an der E & V AG beteiligt.
( Quelle: Tagesspiegel 1998)
HRB 55904 Maracator Baugesellschaft mbH, Berlin (Hubertusbader Str. 35, 14193 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1995)
HRB 27408 - 26. Februar 1996: Biocor - Gesellschaft für bioanalytische und elektrochemische Systeme mbH, Berlin nun Köln (Uhlandstr. 142, 10719 Berlin) Der Sitz der Gesellschaft ist von Berlin nach Köln verlegt.
( Quelle: Berliner Zeitung 1996)
HRB 51731 Viadukt Architekturgesellschaft mbH, Berlin (Brunnenstr. 181, 10119 Berlin).
( Quelle: Berliner Zeitung 1994)